Annette Gjørtz Bloch
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fr Anette G Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 5.797' DKK Gårdhave Husene A/S (2021-22) |
Største underskud: | -3.836' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 1. MAJ 1992 A/S (2022) |
Største egenkapital: | 22.810' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 1. MAJ 1992 A/S (2021) |
Største gæld: | 46.100' DKK Gårdhave Husene A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Agalda I/S (12 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 hos Fr Anette G Andersen (tidligere Glasværksted v/Annette Gjørtz Andersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Annette Gjørtz Bloch der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Annette i 1 år 2 måneder, inden stoppet den 31. marts 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Agalda I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
11. Sct. Georgs Gilde Aalborg
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.07.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. MAJ 1992 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
11. Sct. Georgs Gilde Aalborg
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
AGALDA HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
AGB Holding Aalborg ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.09.2018
Registreringsdato: 18.09.2018
Blå bog (fortsat)
Annette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
06.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
23.09.2014 - 14.09.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.05.2017 - 18.09.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor AGALDA HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.042' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Henning Sørensen.