Robert Eoin Magill Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Purple Stain (Ejer) |
Største overskud: | 787' DKK HOLDBAR ApS (2021) |
Største underskud: | -918' DKK HOLDBAR ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.595' DKK MAGILL HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.998' DKK HOLDBAR ApS (2020) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos HOLDBAR ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MAGILL HOLDING ApS (18 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 hos Purple Stain som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Thomas Møller Jensen, Morten Steen Buzejka Trads, Mikkel Ancher Mandal, Andreas Lund at Robert Eoin Magill Madsen stiftede Purple Stain den dag i januar 2001. Titlen som Ejer og Stifter havde Robert i 2 måneder, inden stoppet den 31. marts 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAGILL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
MAGILL ApS
Via MAGILL HOLDING ApS -
HOLDBAR ApS
Via MAGILL HOLDING ApS -
Cafe Gran 57 ApS
Via HOLDBAR ApS -
Dining on Wheels ApS
Via MAGILL HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
MAGILL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2006 -
MAGILL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2006 -
Dining on Wheels ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2016 -
Cafe Gran 57 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Dining on Wheels ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Cafe Gran 57 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
Dining on Wheels ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020 -
Dining on Wheels ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2020
Registreringsdato: 06.09.2020
Blå bog (fortsat)
Robert har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
02.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.07.2015 - 16.08.2020
Reel ejer
17.08.2020 - 31.05.2023
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
14.10.2016 - 16.08.2020
Direktør
14.10.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.12.2016 - 06.09.2020
Reel ejer
17.08.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,66% -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2009 - 01.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Robert Eoin Magill Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAGILL HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.595' DKK. Igennem sit holdingselskab MAGILL HOLDING ApS har Robert dermed også ejerandele i MAGILL ApS (100%), HOLDBAR ApS (66.66-89.99%) samt Dining on Wheels ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Robert Eoin Magill Madsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HOLDBAR ApS fremviste et overskud på 787' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HOLDBAR ApS fremviste et underskud på 918' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 786' DKK (MAGILL HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 918' DKK (HOLDBAR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.595' DKK (MAGILL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -427' DKK (HOLDBAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Carsten Thammarak Bjørk.