Laurs Lysgård Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALL-ROUND INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.329' DKK Allround ApS (2022) |
Største underskud: | -4' DKK Allround ApS (2023) |
Største egenkapital: | 8.250' DKK Laurs Lysgård Pedersen Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 24.496' DKK Allround ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ALL ROUND LYD & LYS Laurs Lysgård Pedersen (23 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1998 hos ALL-ROUND INVEST ApS (tidligere ALL-ROUND LYD OG LYS ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Laurs Lysgård Pedersen i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 31. januar 2001.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. oktober 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Laurs Lysgård Pedersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ringgade Struer ApS
Via Laurs Lysgård Pedersen Holding ApS -
Allround ApS
Via Laurs Lysgård Pedersen Holding ApS -
Allround Musik ApS
Via Laurs Lysgård Pedersen Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
Laurs Lysgård Pedersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2021 -
Allround Musik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2024 -
Ringgade Struer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2021 -
Allround ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2021
Tidslinje (15)
-
Allround Musik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
ALL ROUND LYD & LYS Laurs Lysgård Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Allround ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2021
Registreringsdato: 17.12.2021
Blå bog (fortsat)
Laurs har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
09.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.12.2000 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
22.06.2021 - 17.12.2021
Reel ejer og Direktør
22.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.06.2021 - 23.06.2021
Reel ejer og Direktør
22.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Laurs Lysgård Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Laurs Lysgård Pedersen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.250' DKK. Gennem sit holdingselskab Laurs Lysgård Pedersen Holding ApS har Laurs dermed også andele i Ringgade Struer ApS (100%), Allround ApS (100%) samt Allround Musik ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Laurs Lysgård Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Allround ApS landede et overskud på 3.329' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Allround ApS landede et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 92' DKK (Ringgade Struer ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Allround ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.250' DKK (Laurs Lysgård Pedersen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.175' DKK (Ringgade Struer ApS).