Jan Hedegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dvdream/Comshop Danmark (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af WAL DK I/S (1 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2000 i Dvdream/Comshop Danmark med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Michael Rubin Dyhr Falstrup at Jan Hedegaard stiftede Dvdream/Comshop Danmark den dag i oktober 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jan i 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel fra postordreforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WAL DK I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
WAL DK I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.10.2022
Registreringsdato: 17.10.2022 -
Hedegaard Analytics (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Hedegaard Analytics (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020
Blå bog (fortsat)
Jan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.10.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2013 - 30.09.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - 30.09.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jeespeer Free Dalgaard.