Lars-Peter Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLOBE FURNITURE I/S v/Billy Lehmann Jagd og Lars-Peter Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.438' DKK Farver & Striber ApS (2021) |
Største underskud: | -13' DKK LPJ og TJ Ejendomme ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.990' DKK LPJDK Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 3.283' DKK LPJ og TJ Ejendomme ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Farver & Striber ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Farver & Striber v/Lars-Peter Jensen (12 år 2 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2000 hos GLOBE FURNITURE I/S v/Billy Lehmann Jagd og Lars-Peter Jensen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Billy Lehmann Jagd at Lars-Peter Jensen stiftede GLOBE FURNITURE I/S v/Billy Lehmann Jagd og Lars-Peter Jensen den dag i december 2000. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lars-Peter i 5 måneder, før stoppet d. 31. maj 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen engroshandel med møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LPJDK Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Farver & Striber ApS
Via LPJDK Holding ApS -
LPJ og TJ Ejendomme ApS
Via LPJDK Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LPJDK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2016 -
LPJ og TJ Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2022 -
Farver & Striber ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
LPJ og TJ Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.06.2022
Registreringsdato: 03.06.2022 -
Farver & Striber ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2016
Registreringsdato: 27.10.2016 -
LPJDK Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.10.2016
Registreringsdato: 27.10.2016
Blå bog (fortsat)
Lars-Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.02.2016 - 29.01.2019
Direktør
09.02.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 31.03.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2007 - 08.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars-Peter Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LPJDK Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.990' DKK. Gennem holdingselskabet LPJDK Holding ApS har Lars-Peter derfor også andele i Farver & Striber ApS (66.66-89.99%) samt LPJ og TJ Ejendomme ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars-Peter Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Farver & Striber ApS kunne fremvise et overskud på 1.438' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LPJ og TJ Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.317' DKK (Farver & Striber ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.990' DKK (LPJDK Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 80' DKK (LPJ og TJ Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars-Peter' netværk er Thomas Callesen Jensen.