Jens Noer
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Motorbyen Specielbusser v/Jens Noer (Ejer) |
Største overskud: | 3.237' DKK JENS NOER ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.152' DKK HVIDKÆRVEJ 4 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 14.469' DKK JENS NOER ApS (2021-22) |
Største gæld: | 10.226' DKK HVIDKÆRVEJ 4 ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS NOER ApS (22 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2000 i Motorbyen Specielbusser v/Jens Noer i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Noer der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med biler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. november 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS NOER ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Motorbyen Odense A/S
Via JENS NOER ApS -
Noer Ejendomme A/S
Via JENS NOER ApS
Direktørposter (3)
-
Motorbyen Odense A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2012 -
JENS NOER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2001 -
Noer Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
Motorbyen Odense A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2001 -
Noer Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
HVIDKÆRVEJ 4 ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
NOER EJENDOMME ApS (Nu: HVIDKÆRVEJ 39 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
COMBICARE A/S (Nu: Noer Ejendomme A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2012
Registreringsdato: 01.02.2012
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
23.11.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.08.2006 - 05.02.2024
Reel ejer
18.10.2017 - 01.02.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.05.2003 - 10.03.2023
Reel ejer
18.10.2017 - 10.04.2021
Reel ejer
11.04.2021 - 10.03.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.11.2001 - 01.05.2010
Bestyrelsesmedlem
23.11.2001 - Stadig aktiv
Direktør
01.02.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.03.2007 - 31.12.2009
Bestyrelsesmedlem
21.03.2007 - Stadig aktiv
Direktør
01.02.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jens Noer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS NOER ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 12.690' DKK. Gennem holdingselskabet JENS NOER ApS har Jens derfor også andele i Motorbyen Odense A/S (100%) & Noer Ejendomme A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jens Noer, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor JENS NOER ApS kunne fremvise et overskud på 3.237' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HVIDKÆRVEJ 4 ApS kunne fremvise et underskud på 2.152' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Michael Geir Noer.