Michael Lomholt
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ICR HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 44' DKK Cph Beauty Solrød ApS (2022) |
Største underskud: | -21' DKK Cph Beauty Solrød ApS (2023) |
Største egenkapital: | 114' DKK Cph Beauty Solrød ApS (2023) |
Største gæld: | 70' DKK Cph Beauty Solrød ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af SunSeeker ApS (3 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1997 ved ICR HOLDING ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 4585) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Michael Lomholt i 1 år 2 måneder, før stoppet den 18. november 1998.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SunSeeker ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Cph Beauty Solrød ApS
Via SunSeeker ApS
Direktørposter (1)
-
SunSeeker ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
SunSeeker ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.04.2021 -
Cph Beauty Solrød ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Cph Beauty Solrød ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021 -
SunSeeker ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
Cph Beauty Solrød ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.04.2021 - 30.09.2021
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
25.10.2019 - 27.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 31.03.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.08.1997 - 18.11.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Lomholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SunSeeker ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 53' DKK. Igennem holdingselskabet SunSeeker ApS har Michael derfor også ejerandele i Cph Beauty Solrød ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Lomholt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Cph Beauty Solrød ApS kunne offentliggøre et overskud på 20' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SunSeeker ApS kunne offentliggøre et underskud på 2' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (Cph Beauty Solrød ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 114' DKK (Cph Beauty Solrød ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 53' DKK (SunSeeker ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Inna Lomholt.