Tom Løhde Karlsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOM K - Salon & Academy (Ejer) |
Største overskud: | 311' DKK I.C.O.N. DENMARK ApS (2015-16) |
Største underskud: | -91' DKK Tom K, Salon & Academy ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 638' DKK I.C.O.N. DENMARK ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.838' DKK I.C.O.N. DENMARK ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Tom K, Salon & Academy ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOM K - Salon & Academy (16 år) |
Det startede i 2000 i TOM K - Salon & Academy (tidligere Sun-Tan v/Tom Nissen Petersen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Tom Løhde Karlsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tom i 16 år, før fratrædelsen d. 31. december 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen aktiviteter vedrørende fysisk velvære. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Løhde Karlsen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
I.C.O.N. DENMARK ApS
Via Løhde Karlsen Holding ApS -
Tom K, Salon & Academy ApS
Via Løhde Karlsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Tom K, Salon & Academy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.07.2016 -
Løhde Karlsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Sun-Tan v/Tom Nissen Petersen (Nu: TOM K - Salon & Academy) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
Tom K, Salon & Academy ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.07.2016
Registreringsdato: 27.07.2016 -
I.C.O.N. DENMARK ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.06.2016
Registreringsdato: 06.06.2016
Blå bog (fortsat)
Tom har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
11.12.2000 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.01.2015 - 06.06.2016
Reel ejer
06.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Tom Løhde Karlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Løhde Karlsen Holding ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 407' DKK. Gennem holdingselskabet Løhde Karlsen Holding ApS har Tom derfor også andele i I.C.O.N. DENMARK ApS (50-66.65%) & Tom K, Salon & Academy ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Tom Løhde Karlsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor I.C.O.N. DENMARK ApS kunne fremvise et overskud på 311' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Tom K, Salon & Academy ApS kunne fremvise et underskud på 91' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Michael Løhde Karlsen.