Jens Henrik Hosbond
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr Jens Henrik Hosbond mfl (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -165' DKK LIVINGOUT ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 63' DKK LIVINGOUT ApS (2014) |
Største gæld: | 3.953' DKK LIVINGOUT ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JH Hosbond Holding ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Imaginate v/Jens Henrik Hosbond (22 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2000 ved Hr Jens Henrik Hosbond mfl (tidligere A H Web v/J Hosbond & F Andersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Frederik Andersen at Jens Henrik Hosbond stiftede Hr Jens Henrik Hosbond mfl den dag i november 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Jens i 9 måneder, før fratrædelsen den 1. september 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Imaginate v/Jens Henrik Hosbond
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JH Hosbond Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DECK1 A/S
Via JH Hosbond Holding ApS
Direktørposter (1)
-
JH Hosbond Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2021
Tidslinje (15)
-
JH Hosbond Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021 -
JH Hosbond Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021 -
LIVINGOUT ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.05.2017
Registreringsdato: 10.05.2017
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
22.01.2008 - 10.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2007 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - 30.11.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Henrik Hosbond er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JH Hosbond Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21' DKK. Gennem sit holdingselskab JH Hosbond Holding ApS har Jens dermed også andele i DECK1 A/S (0%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Henrik Hosbond, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor LIVINGOUT ApS landede et underskud på 12' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jim Hededal Nielsen.