Peter Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jogges (Stifter) |
Største overskud: | 424' DKK OVE CHRISTIANSEN BILER ApS (2022) |
Største underskud: | -176' DKK OVE CHRISTIANSEN BILER ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.131' DKK OVE CHRISTIANSEN BILER ApS (2022) |
Største gæld: | 5.608' DKK OVE CHRISTIANSEN BILER ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos OVE CHRISTIANSEN BILER ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jogges (24 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 i Jogges (tidligere Peter Christiansen's Bolig Udlejning v/Peter Christiansen) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Peter Christiansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Peter nu besiddet i 24 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jogges
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TPC HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OVE CHRISTIANSEN BILER ApS
Via TPC HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
OVE CHRISTIANSEN BILER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2022 -
TPC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
OVE CHRISTIANSEN BILER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.08.2022
Registreringsdato: 09.08.2022 -
OVE CHRISTIANSEN BILER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2022
Registreringsdato: 09.08.2022 -
H.P-Gym I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2013
Registreringsdato: 30.04.2013
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2008 - 09.08.2022
Reel ejer
01.10.2008 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Direktør
09.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2012 - 30.04.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
23.09.2008 - 22.12.2010
Ejer og Direktør
23.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor OVE CHRISTIANSEN BILER ApS fremviste et overskud på 424' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor TPC HOLDING ApS fremviste et underskud på 71' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 94' DKK (OVE CHRISTIANSEN BILER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.004' DKK (OVE CHRISTIANSEN BILER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 674' DKK (TPC HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Thomas Christiansen.