Peder Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.Ø Leg - Peder Østergaard (Ejer) |
Største overskud: | 2.119' DKK PØ LEG & TEKNIK A/S (2021) |
Største underskud: | -1.158' DKK PØ LEG & TEKNIK A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.505' DKK PØ LEG & TEKNIK A/S (2021) |
Største gæld: | 3.577' DKK PØ LEG & TEKNIK A/S (2018) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos PØ LEG & TEKNIK A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af P.Ø Leg - Peder Østergaard (18 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2001 ved P.Ø Leg - Peder Østergaard med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Peder Østergaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peder i 18 år 4 måneder, før stoppet den 24. maj 2019.
Virksomheden opererede indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. maj 2019.
Bestyrelsesposter (2)
-
PØ LEG & TEKNIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2024 -
PØ Leg Holding 2022 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
PØ LEG & TEKNIK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
PØ LEG & TEKNIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
PØ Leg Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022
Blå bog (fortsat)
Peder har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 29.06.2016
Direktør
21.01.2015 - 14.01.2019
Bestyrelsesmedlem
21.01.2015 - 26.06.2024
Bestyrelsesmedlem
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Direktør
14.12.2017 - 11.04.2022
Bestyrelsesmedlem
02.03.2018 - 17.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.12.2017 - 18.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 24.05.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor PØ Leg Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.698' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor PØ LEG & TEKNIK A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.158' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 478' DKK (PØ LEG & TEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.211' DKK (PØ Leg Holding 2022 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 277' DKK (PØ Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Jakob Randløv Østergaard.