Thomas Bruun
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 2000 - 22. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | Thomas Bruun (Ejer) |
Største overskud: | 4.837' DKK THOMAS MANUFACTURING A/S (Nu: Thomas Group Manufacturing A/S) (2019) |
Største underskud: | -4.819' DKK THOMAS MANUFACTURING A/S (Nu: Thomas Group Manufacturing A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 7.717' DKK THOMAS HOLDING ÅRHUS A/S (Nu: THOMAS HOLDING ÅRHUS ApS) (2016) |
Største gæld: | 12.199' DKK THOMAS MANUFACTURING A/S (Nu: Thomas Group Manufacturing A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos THOMAS A/S (Nu: Ingeniør Stewie A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af THOMAS BRUUN HOLDING ApS (22 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2000 i Thomas Bruun med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Bruun der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Thomas i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THOMAS BRUUN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
THOMAS BRUUN ApS (Nu: THOMAS BRUUN HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022 -
Thomas Group Manufacturing A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019 -
THOMAS MANUFACTURING A/S (Nu: Thomas Group Manufacturing A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Direktør
14.05.2002 - 22.12.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.06.2002 - 18.08.2020
Bestyrelsesmedlem
10.11.2006 - 09.05.2019
Direktør
31.03.2019 - 09.05.2019
Ejerandel: 80% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.07.2012 - 24.06.2019
Reel ejer
06.07.2012 - 15.06.2019
Direktør
31.03.2019 - 24.06.2019
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
27.11.2009 - 15.06.2019
Direktør
27.11.2009 - 14.06.2019
Ejerandel: 80% -
Direktør
19.06.2008 - 23.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor THOMAS MANUFACTURING A/S (Nu: Thomas Group Manufacturing A/S) kunne offentliggøre et overskud på 4.837' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor THOMAS MANUFACTURING A/S (Nu: Thomas Group Manufacturing A/S) kunne offentliggøre et underskud på 4.819' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 616' DKK (THOMAS MANUFACTURING A/S (Nu: Thomas Group Manufacturing A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 207' DKK (THOMAS BRUUN ApS UNDER STIFTELSE (Nu: THOMAS BRUUN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.601' DKK (THOMAS HOLDING ÅRHUS A/S (Nu: THOMAS HOLDING ÅRHUS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.122' DKK (THOMAS MANUFACTURING A/S (Nu: Thomas Group Manufacturing A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Nicolai Welling Bruun.