Kristian Fusager
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.J. Malerfirma I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.574' DKK FUSAGER HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 14.335' DKK FUSAGER HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 20.340' DKK FUSAGER EJENDOMME ApS (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos MJ MALERFIRMA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MJ MALERFIRMA ApS (12 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2001 i M.J. Malerfirma I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Martin Bjerring Jørgensen at Kristian Fusager stiftede M.J. Malerfirma I/S den dag i januar 2001. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kristian i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FUSAGER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MJ MALERFIRMA ApS
Via FUSAGER HOLDING ApS -
FUSAGER EJENDOMME ApS
Via FUSAGER HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MJ MALERFIRMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2012 -
FUSAGER EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2012 -
FUSAGER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
FUSAGER EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.09.2012
Registreringsdato: 18.09.2012 -
MJ Malerfirma v/Kristian Fusager (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2012
Registreringsdato: 31.07.2012 -
FUSAGER HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.06.2012
Registreringsdato: 22.06.2012
Blå bog (fortsat)
Kristian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 31.07.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kristian Fusager er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FUSAGER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.335' DKK. Gennem holdingselskabet FUSAGER HOLDING ApS har Kristian derfor også andele i MJ MALERFIRMA ApS (100%) & FUSAGER EJENDOMME ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Kristian Fusager, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FUSAGER HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 2.574' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.471' DKK (FUSAGER HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.335' DKK (FUSAGER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.773' DKK (FUSAGER EJENDOMME ApS).