Johnny Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CARL NIELSENS EFTF. A/S (Direktør) |
Største overskud: | 746' DKK CARL NIELSENS EFTF. A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.807' DKK JP HOLDING 2013 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.985' DKK CARL NIELSENS EFTF. A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CARL NIELSENS EFTF. A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af CARL NIELSENS EFTF. A/S (29 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1994 hos CARL NIELSENS EFTF. A/S (tidligere SCSK 1801 ApS) med titlen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Johnny Pedersen i 29 år 8 måneder, før stoppet d. 15. december 2023.
Nu arbejder virksomheden med vvs- og blikkenslagerforretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 746' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JP HOLDING 2013 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CARL NIELSENS EFTF. A/S
Via JP HOLDING 2013 ApS -
PL EJENDOMME ApS
Via CARL NIELSENS EFTF. A/S
Direktørposter (2)
-
PL EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2011 -
JP HOLDING 2013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
CARL NIELSENS EFTF. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.01.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
SCSK 1801 ApS (Nu: CARL NIELSENS EFTF. A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
JP HOLDING 2013 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2013
Registreringsdato: 10.01.2013 -
JP HOLDING 2013 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2013
Registreringsdato: 10.01.2013
Blå bog (fortsat)
Johnny har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.04.1994 - 15.12.2023
Reel ejer
28.01.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Johnny Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JP HOLDING 2013 ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.807' DKK. Igennem holdingselskabet JP HOLDING 2013 ApS har Johnny derfor også ejerandele i CARL NIELSENS EFTF. A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Johnny Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor CARL NIELSENS EFTF. A/S kunne offentliggøre et overskud på 746' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 746' DKK (CARL NIELSENS EFTF. A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.807' DKK (JP HOLDING 2013 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.002' DKK (PL EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Lars Larsen.