Jesper Allan Askø Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 1982 (42 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOTEL ROVLI ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.078' DKK STEVNS BRANDS FOND (2019) |
Største underskud: | -1.150' DKK STEVNS BRANDS FOND (2018) |
Største egenkapital: | 41.859' DKK STEVNS BRANDS FOND (2014) |
Største gæld: | 35' DKK STEVNS BRANDS FOND (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos STEVNS BRANDS FOND (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af STEVNS BRANDS FOND (18 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1982 hos MOTEL ROVLI ApS (tidligere AP MUSIKINSTRUMENTIMPORT- OG HANDELSSELSKAB AF 1982 ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Jesper Allan Askø Jensen i 6 år 1 måned, inden stoppet den 31. maj 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1996 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. maj 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JA MUSIC
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
JA MUSIC (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
STEVNS BRANDS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2020
Registreringsdato: 04.11.2020 -
STEVNS BRANDS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2020
Registreringsdato: 28.05.2020
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
09.03.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.03.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.05.2020 - 04.11.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
02.04.1982 - 31.05.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Hans Jørgen Rasmussen.