Jens Vester
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kristinelyst I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.277.004' DKK K/S BULWELL (2018) |
Største underskud: | -2.495' DKK Luxole ApS (Nu: ApS af 21.08.2015) (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.363.713' DKK K/S BULWELL (2018) |
Største gæld: | 243.885' DKK K/S BULWELL (2018) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos JYDSK AUTOMOBIL CENTRUM A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS BULWELL KOMPLEMENTAR (13 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 i Kristinelyst I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Anders Kristian Vester Nielsen, Bent Vester Nielsen at Jens Vester stiftede Kristinelyst I/S den dag i juli 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JVI Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LX Europa ApS
Via JVI Aps -
Reol Experten ApS
Via JVI Aps
Direktørposter (3)
-
Reol Experten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2024 -
LX Europa ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2017 -
JVI Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
Reol Experten ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024 -
K/S BULWELL (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.09.2020
Registreringsdato: 18.09.2020 -
K/S BULWELL (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2020
Registreringsdato: 18.09.2020
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
21.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.07.2016 - Stadig aktiv
Ejer
07.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.03.2024 - 24.04.2024
Direktør
25.03.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Bestyrelsesmedlem
12.01.2006 - 04.07.2019
Ejer
30.06.2009 - 18.09.2020
Bestyrelsesmedlem
04.07.2019 - 18.09.2020
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
12.01.2006 - 04.07.2019
Ejer
30.06.2009 - 31.08.2020
Reel ejer
30.10.2017 - 31.08.2020
Bestyrelsesmedlem
04.07.2019 - 31.08.2020
Ejerandel: 25,22%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S BULWELL kunne fremvise et overskud på 2.277.004' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S BULWELL kunne fremvise et underskud på 1.820' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.189' DKK (JYDSK AUTOMOBIL CENTRUM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 138' DKK (LX Europa ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.761' DKK (JYDSK AUTOMOBIL CENTRUM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.568' DKK (LX Europa ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Rune Veller Nielsen.