Sir Calle Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CALLES BYGGE- & INDUSTRISERVICE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2' DKK OM3 IVS (2016-17) |
Største underskud: | -42' DKK Sylvest Gruppen ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2' DKK OM3 IVS (2016-17) |
Største gæld: | 0' DKK C.J. Vandteknik IVS (Nu: C.J. Technology IVS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af C.J. (5 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2002 hos CALLES BYGGE- & INDUSTRISERVICE ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Sir Calle Jensen i 2 år 4 måneder, før stoppet d. 21. oktober 2004.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
C.J.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sylvest Gruppen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sylvest Gruppen ApS
Via Sylvest Gruppen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Sylvest Gruppen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2022 -
Sylvest Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2022
Tidslinje (24)
-
Sylvest Gruppen Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022 -
Sylvest Gruppen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022 -
Sylvest Gruppen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022
Blå bog (fortsat)
Sir har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Reel ejer
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
28.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
14.06.2018 - 23.03.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
07.07.2017 - 04.12.2020
Ejerandel: 100%
Sir Calle Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sylvest Gruppen Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Igennem holdingselskabet Sylvest Gruppen Holding ApS har Sir derfor også ejerandele i Sylvest Gruppen ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sir Calle Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor OM3 IVS kunne offentliggøre et overskud på 2' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Sylvest Gruppen ApS kunne offentliggøre et underskud på 42' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sir' netværk er Kasper Fisker Jensen.