Claus Skovgaard Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RC Vinduespolering, Løn og bogføring I/S (Ejer) |
Største overskud: | 172' DKK RC Polering ApS (Nu: RCP Service ApS) (2018) |
Største underskud: | -1' DKK Horsevænget Holding ApS (Nu: RCP Holding ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 576' DKK Horsevænget Holding ApS (Nu: RCP Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.063' DKK RC Polering ApS (Nu: RCP Service ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RC Polering ApS (Nu: RCP Service ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RC Polering v/Claus Skovgaard Rasmussen (11 år 5 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2000 hos RC Vinduespolering, Løn og bogføring I/S (tidligere RC Vinduespolering I/S) som Ejer. Claus Skovgaard Rasmussen købte en andel af virksomheden den 1. december 2000 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Claus af: Rene Ellersgaard Kristensen. Titlen som Ejer har Claus nu besiddet i 8 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor vinduespolering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RCP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RCP Service ApS
Via RCP Holding ApS
Tidslinje (9)
-
Horsevænget Holding ApS (Nu: RCP Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022 -
RC Polering ApS (Nu: RCP Service ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
RC Polering v/Claus Skovgaard Rasmussen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2018
Registreringsdato: 30.06.2018
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
08.04.2016 - 01.08.2022
Ejer
08.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.04.2016 - 30.05.2022
Reel ejer
08.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 30.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.12.2000 - 30.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Claus Skovgaard Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RCP Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 197' DKK. Igennem sit holdingselskab RCP Holding ApS har Claus dermed også ejerandele i RCP Service ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Claus Skovgaard Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor RC Polering ApS (Nu: RCP Service ApS) fremviste et overskud på 172' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Horsevænget Holding ApS (Nu: RCP Holding ApS) fremviste et underskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 66' DKK (RC Polering ApS (Nu: RCP Service ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Horsevænget Holding ApS (Nu: RCP Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 197' DKK (Horsevænget Holding ApS (Nu: RCP Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 126' DKK (RC Polering ApS (Nu: RCP Service ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Tommy Jørn Jerichau Larsen.