Morten Hjerrild Jack
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | IT For Mennesker I/S (Ejer) |
Største overskud: | 616' DKK Laborate P/S (2023) |
Største underskud: | -157' DKK Morten Jack Erhvervspsykologi ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.724' DKK Morten Jack Erhvervspsykologi ApS (2023) |
Største gæld: | 979' DKK Hauser 32 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Morten Jack Erhvervspsykologi ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Organisation MJ (17 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede i 2000 i IT For Mennesker I/S (tidligere IT For Mennesker) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Kristján Jul Houmann at Morten Hjerrild Jack stiftede IT For Mennesker I/S den dag i oktober 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 5 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Morten Jack Erhvervspsykologi ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Laborate Komplementarselskab ApS
Via Morten Jack Erhvervspsykologi ApS -
Laborate P/S
Via Laborate Komplementarselskab ApS -
Hauser 32 ApS
Via Laborate P/S
Direktørposter (3)
-
Morten Jack Erhvervspsykologi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2023 -
Laborate Komplementarselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2024 Ny -
Laborate P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Laborate P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Laborate Komplementarselskab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
Laborate Komplementarselskab ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Dageløkke Outdoor I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.02.2023 - 22.08.2024
Reel ejer
28.02.2023 - Stadig aktiv
Direktør
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
30.01.2021 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 09.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Laborate P/S kunne fremvise et overskud på 616' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Morten Jack Erhvervspsykologi ApS kunne fremvise et underskud på 157' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 616' DKK (Laborate P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 157' DKK (Morten Jack Erhvervspsykologi ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.724' DKK (Morten Jack Erhvervspsykologi ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (Laborate Komplementarselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Lene Rolighed Flensborg.