Tuncay Yilmaz
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Netcenter I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FÆLLESLEGATET FOR VÆRDIGT TRÆNGENDE I ROSKILDE (5 år) |
Karrieren I Danmark startede i 2000 i Netcenter I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Ilhan Firat, Yalcin Sekeroglu, Özcan Sekeroglu at Tuncay Yilmaz stiftede Netcenter I/S den dag i november 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tuncay i 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. januar 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen databehandling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Yilmaz Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Yilmaz Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
DIYANET BEGRAVELSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2010
Registreringsdato: 10.03.2010 -
DIYANET BEGRAVELSE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2009
Registreringsdato: 10.11.2009
Blå bog (fortsat)
Tuncay har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
10.11.2009 - 10.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2000 - 31.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Tuncay' netværk er Gitte Kronbak Nielsen.