Simon Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Golem games I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.646' DKK GANESH A/S (2022) |
Største underskud: | -332' DKK MØN RETREAT OG KURSUSCENTER ApS (2021) |
Største egenkapital: | 467' DKK GANESH A/S (2019) |
Største gæld: | 1.370' DKK GANESH A/S (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos MØN RETREAT OG KURSUSCENTER ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Simon Soulsurfer (9 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 hos Golem games I/S (tidligere Tortoise I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Anita Ellegaard at Simon Jørgensen stiftede Golem games I/S den dag i oktober 2001. Titlen som Ejer og Stifter havde Simon i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 22. maj 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. maj 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Simon Soulsurfer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (25)
-
MØN RETREAT OG KURSUSCENTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
GANESH A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
GANESH A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023
Blå bog (fortsat)
Simon har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
19.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.10.2014 - 01.02.2018
Reel ejer
12.07.2017 - 02.05.2023
Direktør
01.07.2020 - 02.05.2023
Ejerandel: 52,5% -
Ejer
16.12.2013 - 09.07.2017
Direktør
01.10.2014 - 01.02.2018
Bestyrelsesmedlem
16.09.2015 - 31.07.2019
Ejer
10.07.2017 - 15.02.2020
Reel ejer
10.07.2017 - 21.04.2020
Bestyrelsesmedlem
01.08.2019 - 21.04.2023
Ejer
16.02.2020 - 21.04.2020
Ejer
22.04.2020 - 21.04.2023
Ejerandel: 52,5% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
07.01.2015 - 19.04.2015
Ejer
09.09.2015 - 12.04.2016
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
15.10.2001 - 22.05.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GANESH A/S fremviste et overskud på 2.646' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MØN RETREAT OG KURSUSCENTER ApS fremviste et underskud på 332' DKK.