Michael Kokborg Toft
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Excitement I/S (Ejer) |
Største overskud: | 55' DKK Freeride DM ApS (2020) |
Største underskud: | -20' DKK Freeride DM ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 95' DKK Freeride DM ApS (2020) |
Største gæld: | 19' DKK Freeride DM ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kaffevogne (9 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2000 hos Excitement I/S (tidligere Excitement v/J Pedersen,M Pedersen, L Nielsen) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Jacob Gaardhøj Pedersen, Lasse Bøtker Nielsen at Michael Kokborg Toft stiftede Excitement I/S den dag i november 2000. Titlen som Ejer og Stifter bestred Michael i 5 år 3 måneder, før stoppet d. 27. februar 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen undervisning i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. februar 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kaffevogne
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Kokborgtoft ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Det Sociale Opholdsted ApS
Via Kokborgtoft ApS
Direktørposter (2)
-
Det Sociale Opholdsted ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2024 -
Kokborgtoft ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Det Sociale Opholdsted ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Kokborgtoft ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
Kokborgtoft ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
07.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
05.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
23.01.2020 - 09.05.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.11.2000 - 27.02.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Kokborg Toft er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kokborgtoft ApS (ejer pt. 50%). Igennem holdingselskabet Kokborgtoft ApS har Michael derfor også ejerandele i Det Sociale Opholdsted ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Kokborg Toft, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Freeride DM ApS kunne offentliggøre et overskud på 55' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Freeride DM ApS kunne offentliggøre et underskud på 20' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Stine Kokborg Toft.