Kasper Frost Cappello
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | TKJ Bolsjer I/S (Ejer) |
Største overskud: | 144' DKK Kasper Frost Holding ApS (2022-23) |
Største underskud: | -237' DKK Padel8500 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 245' DKK Kasper Frost Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.368' DKK Padel8500 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FROST & SCHMIDT ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af FROST & SCHMIDT ApS (7 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2000 i TKJ Bolsjer I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jesper Rønn Jørgensen at Kasper Frost Cappello stiftede TKJ Bolsjer I/S den dag i september 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kasper i 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen chokolade- og sukkervarefabrikker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kasper Frost Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Padel8500 ApS
Via Kasper Frost Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Kasper Frost Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Padel8500 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
FROST & SCHMIDT ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
FROST & SCHMIDT ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Padel8500 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2023
Registreringsdato: 09.03.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
17.10.2014 - 24.08.2022
Reel ejer
30.10.2014 - 05.01.2021
Ejer
31.10.2014 - 05.01.2021
Ejer
06.01.2021 - 17.05.2024
Direktør
23.11.2022 - 15.08.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.02.2021 - 06.03.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 31.03.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kasper Frost Cappello er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kasper Frost Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 245' DKK. Igennem holdingselskabet Kasper Frost Holding ApS har Kasper derfor også ejerandele i Padel8500 ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kasper Frost Cappello, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Kasper Frost Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 144' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor FROST & SCHMIDT ApS kunne offentliggøre et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 144' DKK (Kasper Frost Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 237' DKK (Padel8500 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 245' DKK (Kasper Frost Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -197' DKK (Padel8500 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Kasper Engelhardt Eg Andersen.