Masood Ahmad
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kvik Trafikskole v/Masood ahmad (Ejer) |
Største overskud: | 950' DKK Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -520' DKK Baran Restaurant & Spyd ApS (Nu: Kvik Trafik skole APS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 905' DKK Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 1.429' DKK Universal C ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Universal C ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kvik Trafikskole v/Masood ahmad (13 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2000 ved Kvik Trafikskole v/Masood ahmad (tidligere Mian transport v/Masood Ahmed) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Masood Ahmad der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Masood i 13 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen køreskoler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Kvik Trafik skole APS
Ejerandel: 100% -
Universal C ApS
Ejerandel: 100% -
Dana Nordic ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Universal C ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022 -
Dana Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
TV Transport Busser ApS (Nu: M K Transport APS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
TV Transport Busser ApS (Nu: M K Transport APS)
Fratrådt som direktørDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
Universal C ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022
Blå bog (fortsat)
Masood har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.10.2022 - Stadig aktiv
Direktør
07.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2022 - 27.09.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2018 - 24.03.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
17.06.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2015 - 31.05.2019
Ejer
01.07.2015 - 23.06.2021
Reel ejer
01.06.2019 - 23.06.2021
Ejer
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Østerbro Køreskole ApS (Nu: Aplus vikarbureau ApS) landede et overskud på 950' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Baran Restaurant & Spyd ApS (Nu: Kvik Trafik skole APS) landede et underskud på 520' DKK.
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Kvik Køreskole ApS (Nu: Dana Nordic ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Kvik Køreskole ApS (Nu: Dana Nordic ApS)).