Janne Milton Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Janne Milton Svendsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Janne Milton Svendsen (23 år 11 måneder) |
Det startede i 2000 ved Janne Milton Svendsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Janne Milton Svendsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Janne nu bestreddet i 23 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor industriel design og produktdesign.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Janne Milton Svendsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
TEGNESTUEN THYRA (Forretningsfører)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
TEGNESTUEN THYRA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
TEGNESTUEN THYRA (Forretningsfører)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2017
Registreringsdato: 07.03.2017
Blå bog (fortsat)
Janne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.03.2017 - 04.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Janne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 2017 til 2024 hos TEGNESTUEN THYRA.
En af de forbindelser som går igen i Janne' netværk er Bente Fog-Møller.