Pernille Nyholm Pedersen
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2000 - 31. dec. 2017 |
Karrieren startede hos: | T-FYS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af T-FYS (24 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede i 2000 ved T-FYS (tidligere Pernille Pedersen Fysioterapi v/Pernille Nyholm Pedersen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Pernille Nyholm Pedersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Pernille nu bestreddet i 24 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor fysio- og ergoterapeuter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T-FYS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
U-9K I/S v/Pernille N Pedersen og Kim Janos Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
U-9K I/S v/Pernille N Pedersen og Kim Janos Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2007
Registreringsdato: 01.02.2007 -
U-9K v/Pernille N Pedersen&Kim J Hans (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005
Blå bog (fortsat)
Pernille har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2007 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2005 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager