Joy Guldbrandt Anker
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Urban Living (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -258' DKK URBAN LIVING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | -228' DKK URBAN LIVING ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af URBAN LIVING ApS (16 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2000 hos Urban Living (tidligere Christiansø Købmandshandel og Gæstgiveri) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lars Saabye Anker at Joy Guldbrandt Anker stiftede Urban Living den dag i oktober 2000. Titlen som Ejer og Stifter bestred Joy i 4 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rejoy
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
URBAN LIVING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.08.2020
Registreringsdato: 12.08.2020 -
Rejoy (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019 -
Christiansø Købmandshandel og Gæstgiveri (Nu: Urban Living) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004
Blå bog (fortsat)
Joy har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.12.2003 - 12.08.2020
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor URBAN LIVING ApS kunne offentliggøre et underskud på 258' DKK.