Line Birk Hallberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Line Hallberg Jewelry (Ejer) |
Største overskud: | 453' DKK LINE & JO ApS (2017-18) |
Største underskud: | -3.725' DKK LINE & JO ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.127' DKK LINE & JO ApS (2013-14) |
Største gæld: | 20.475' DKK LINE & JO ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos LINE & JO ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af LINE HALLBERG HOLDING ApS (17 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2000 i Line Hallberg Jewelry (tidligere Line Hallberg Jendberg) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Line Birk Hallberg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Line i 7 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LINE HALLBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LINE & JO ApS
Via LINE HALLBERG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LINE & JO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2016 -
LINE HALLBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Line & Jo International ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
Line & Jo International ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2016
Registreringsdato: 16.09.2016 -
LINE & JO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.05.2016
Registreringsdato: 12.05.2016
Blå bog (fortsat)
Line har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.09.2016 - 14.09.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2007 - 06.04.2016
Direktør
12.05.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.12.2003 - 12.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Line Birk Hallberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LINE HALLBERG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 23' DKK. Igennem holdingselskabet LINE HALLBERG HOLDING ApS har Line derfor også ejerandele i LINE & JO ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Line Birk Hallberg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor LINE & JO ApS kunne offentliggøre et overskud på 453' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor LINE & JO ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.725' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 3.220' DKK (LINE & JO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 23' DKK (LINE HALLBERG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -13.895' DKK (LINE & JO ApS).