Birgit Metha Buhl
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 1984 (40 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUHL HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 73' DKK BUHL HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -126' DKK BUHL HOLDING ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.185' DKK BUHL HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 7.842' DKK BUHL HOLDING ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Åsum Senior-byg I/S (36 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1984 ved BUHL HOLDING ApS med titlen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør bestred Birgit Metha Buhl i 18 år 4 måneder, før stoppet den 15. juni 2002.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 73' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BUHL HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Åsum Senior-byg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Tidslinje (10)
-
I/S Middelfartvej 139, 1.tv (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
BUHL HOLDING ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
BUHL HOLDING ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2022
Registreringsdato: 30.04.2022
Blå bog (fortsat)
Birgit har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.02.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - 31.10.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.01.1984 - 15.06.2002
Ejer
18.12.2014 - 30.04.2022
Reel ejer
13.12.2016 - 17.12.2017
Direktør
06.07.2017 - 30.08.2021
Reel ejer
18.12.2017 - 30.04.2022
Ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11%
Birgit Metha Buhl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BUHL HOLDING ApS (ejer lige nu 11%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.057' DKK. Igennem holdingselskabet BUHL HOLDING ApS har Birgit derfor også ejerandele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Birgit Metha Buhl, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor BUHL HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 73' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor BUHL HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 126' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Henning Ladegaard Sørensen.