Ole Juul Lund
Erhvervsaktiv: | 16. feb. 1988 - 31. okt. 2023 |
Karrieren startede hos: | Åsum Senior-byg I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Åsum Senior-byg I/S (36 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1988 i Åsum Senior-byg I/S (tidligere I/S Grund i Aasum) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Richard Mathias Wilhjelm, Henning Ladegaard Sørensen, Birgitte Kristine Lund-Hansen, Jette Hempel-Hansen, Dorte Lund-Andersen, Erik Mathias Wilhjelm, Anette Jahn, Birgit Metha Buhl, Kirsten Ladegaard Sørensen at Ole Juul Lund stiftede Åsum Senior-byg I/S den dag i februar 1988. Hvervet som Ejer og Stifter har Ole nu bestreddet i 36 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor køb og salg af egen fast ejendom.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Åsum Senior-byg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
I/S Middelfartvej 139, 1.tv (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
I/S Middelfartvej 139, 1.tv (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
I/S Grund i Aasum (Nu: Åsum Senior-byg I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.02.1988
Registreringsdato: 16.02.1988
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.02.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - 31.10.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Henning Ladegaard Sørensen.