Poul Mogens Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1982 (42 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PLANCENTER FYN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 14.337' DKK A/S PSE NR. 5131 (Nu: Geopartner Landinspektører A/S) (2020) |
Største underskud: | -218' DKK Corporate Cooking ApS (2023) |
Største egenkapital: | 194.235' DKK ASX 7549 ApS (Nu: ApS RUGÅRDSVEJ 55. ODENSE) (2023) |
Største gæld: | 89.889' DKK ASX 7549 ApS (Nu: ApS RUGÅRDSVEJ 55. ODENSE) (2021) |
Flest årsværk: | 232 årsværk hos A/S PSE NR. 5131 (Nu: Geopartner Landinspektører A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ApS JERNBANEGADE 32. OTTERUP (26 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1982 ved PLANCENTER FYN A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Poul Mogens Christensen i 6 år 8 måneder, før stoppet den 13. december 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. april 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Landinspektør Poul M. Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Corporate Cooking ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Corporate Cooking ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.07.2020
Tidslinje (29)
-
Corporate Cooking ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.07.2020
Registreringsdato: 14.07.2020 -
Corporate Cooking ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.2020
Registreringsdato: 14.07.2020 -
ApS JERNBANEGADE 32. OTTERUP (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2016
Registreringsdato: 02.06.2016
Blå bog (fortsat)
Poul har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.09.1988 - 03.07.2015
Bestyrelsesmedlem
13.09.1988 - 03.07.2015
Ejer
30.12.2012 - 02.06.2016
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.1985 - 01.01.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.06.1997 - 09.11.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Mogens Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Corporate Cooking ApS der præsenterede et underskud på 218' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 9 måneder fra 1988 til 2015 hos ApS JERNBANEGADE 32. OTTERUP.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.068' DKK (A/S PSE NR. 5131 (Nu: Geopartner Landinspektører A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 218' DKK (Corporate Cooking ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 194.235' DKK (ASX 7549 ApS (Nu: ApS RUGÅRDSVEJ 55. ODENSE)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -198' DKK (Corporate Cooking ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Carsten Møller Christensen.