Jens Rask Sønderborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Gruppesamarbejdet, Lægerne i Ribe (Ejer) |
Største overskud: | 1.331' DKK LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.173' DKK LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S (2018-19) |
Største gæld: | 6.019' DKK LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gruppesamarbejdet, Lægerne i Ribe (24 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2000 i Gruppesamarbejdet, Lægerne i Ribe (tidligere I/S LÆGERNE BO LUNDSTRØM M FL) med titlen som Ejer. Jens Rask Sønderborg købte en part af virksomheden d. 1. august 2000 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Jens af: Kirsten Margrethe Beim, Judy Platz Christensen, Bente Krejberg Bertelsen og 4 andre personer. Hvervet som Ejer har Jens nu bestreddet i 24 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen alment praktiserende læger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gruppesamarbejdet, Lægerne i Ribe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.06.2024
Registreringsdato: 15.06.2024 -
LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2015
Registreringsdato: 01.12.2015
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2008 - 10.06.2011
Direktør
10.06.2011 - 07.06.2024
Ejer
01.12.2015 - 15.06.2024
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LÆGEHUSET. RIBE AF 1993 A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.331' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Judy Platz Christensen.