Anders Fisker
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 1978 (45 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TF-TECHNOLOGIES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.292' DKK TF-TRADING A/S (Nu: TF-TECHNOLOGIES A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -673' DKK STRUCTURA - IT ApS (2014) |
Største egenkapital: | 24.783' DKK TF-TRADING A/S (Nu: TF-TECHNOLOGIES A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 14.577' DKK TF-TRADING A/S (Nu: TF-TECHNOLOGIES A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos TF-TRADING A/S (Nu: TF-TECHNOLOGIES A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TF-TECHNOLOGIES A/S (33 år) |
Det hele startede for flere år siden ved TF-TECHNOLOGIES A/S (tidligere TF-TRADING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Fisker i 33 år, før stoppet den 30. november 2011.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 293' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fisker & Partners v/Anders Fisker
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PROBIOLINES ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Repræsentant (1)
-
Søruplund Living Club
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.07.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
IT3 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2001 -
PROBIOLINES ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2014
Tidslinje (51)
-
Søruplund Living Club
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.07.2023
Registreringsdato: 24.07.2023 -
PROBIOLINES ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019 -
PROBIOLINES ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.10.2018
Registreringsdato: 31.10.2018
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
24.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
08.09.2014 - 01.10.2019
Bestyrelsesmedlem
08.09.2014 - Stadig aktiv
Ejer
31.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør
17.02.2010 - 16.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Fisker har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved IT3 A/S der præsenterede et overskud på 296' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved PROBIOLINES ApS der præsenterede et underskud på 226' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år fra 1978 til 2011 hos TF-TECHNOLOGIES A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.720' DKK (FORHANDLINGSPARTNER A/S (Nu: LC Capital Management ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 140' DKK (IT3 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 24.783' DKK (TF-TRADING A/S (Nu: TF-TECHNOLOGIES A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.874' DKK (IT3 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Søren Peter Jakobsen.