Bent Borch Snitgaard
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 619' DKK SYDVESTJYSK KØRESKOLECENTER ApS (Nu: KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS) (2019-20) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.801' DKK SYDVESTJYSK KØRESKOLECENTER ApS (Nu: KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 3.587' DKK SYDVESTJYSK KØRESKOLECENTER ApS (Nu: KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SYDVESTJYSK KØRESKOLECENTER ApS (Nu: KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS (26 år 10 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1986 i ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS (tidligere ÅÆØ 85 ApS) med titlen som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Bent Borch Snitgaard i 26 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 23. februar 2013.
I dag arbejder virksomheden med køreskoler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 222' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Bent Snitgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Konsortiet Holtum DownTown & Jürgensen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Konsortiet Holtum DownTown & Jürgensen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024 -
MC Skolen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
ÅÆØ 85 ApS (Nu: ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.02.2013
Registreringsdato: 23.02.2013
Blå bog (fortsat)
Bent har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
13.10.2017 - 24.05.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.09.2000 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.04.1986 - 23.02.2013
Ejer
15.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ÅÆØ 85 ApS (Nu: ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS) kunne offentliggøre et overskud på 390' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 388' DKK (SYDVESTJYSK KØRESKOLECENTER ApS (Nu: KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.801' DKK (SYDVESTJYSK KØRESKOLECENTER ApS (Nu: KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.688' DKK (ÅÆØ 85 ApS (Nu: ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Syrak Sander Larsen Underbjerg.