Dorte Horup-Ølund
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Radby Møllelaug I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.423' DKK VENTANA GLAS A/S (2015) |
Største underskud: | -612' DKK VENTANA GLAS A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.779' DKK VENTANA GLAS A/S (2015) |
Største gæld: | 7.975' DKK VENTANA GLAS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos VENTANA GLAS A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Radby Møllelaug I/S (10 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2000 i Radby Møllelaug I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Henning Sehested, Eva Dam, Morten Clausager Schjøtt, Preben Lundsgaard, Verner Tage Vestergaard, Aage Amstrup Krag, Peter Dahl Jakobsen, Bent Arndal, Børge Ingeman Andersen, Bent Rasmussen, Jan Gregers Horup, Per Juul Schmidt, Elo Vagn Knudsen, Birgit Andersen, Jørgen Bobby Frank, Ingrid Kirt, Axel Rudolf Kirt, Line Clausager Schjøtt, Anton Lund Jensen, Tonni Haugaard Larsen, Birgit Madsen Frank, Aksel Hansen, Kirsten Lindegaard Jensen, Karsten Richardt, Poul Helge Strunk, Hans Severin Nielsen, Michael Plauborg, Verner Hastrup Petersen, Klaus Nielsen, Lone Ley, Lasse Korsholm Jørgensen, Birgit Sørensen, Jørgen Jørgensen Dam, Anna Grete Nielsen, Ilselil Arndal, Elin Marie Krag at Dorte Horup-Ølund stiftede Radby Møllelaug I/S den dag i september 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Dorte i 10 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2011.
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
DJ HOLDING RINGE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.06.2020
Registreringsdato: 23.06.2020 -
DJ HOLDING RINGE ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.06.2020
Registreringsdato: 23.06.2020 -
VENTANA GLAS A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2019
Registreringsdato: 13.08.2019
Blå bog (fortsat)
Dorte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
22.12.2009 - 11.08.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.12.2009 - 13.08.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.12.2009 - 23.06.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 30.04.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor VENTANA GLAS A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.423' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor VENTANA GLAS A/S kunne offentliggøre et underskud på 612' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Claus Nielsen.