Teddy Halse Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Brødrene Hansen VVS (Ejer) |
Største overskud: | 1.040' DKK HANSENS V.V.S. ApS (2016-17) |
Største underskud: | -291' DKK HANSENS V.V.S. ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.866' DKK HANSENS V.V.S. ApS (2023-24) |
Største gæld: | 5.440' DKK HANSENS V.V.S. ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos HANSENS V.V.S. ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af HANSENS V.V.S. ApS (21 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2000 i Brødrene Hansen VVS med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Palle Peter Halse Hansen at Teddy Halse Hansen stiftede Brødrene Hansen VVS den dag i september 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Teddy i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANSEN & SØNNER SVENDEBREVET 6 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Halse Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HANSENS V.V.S. ApS
Via Halse Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HANSEN & SØNNER SVENDEBREVET 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2007 -
Halse Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
HANSENS V.V.S. ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019 -
Halse Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019 -
Halse Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019
Blå bog (fortsat)
Teddy har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,6% -
Ejer og Direktør
19.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
09.12.2002 - Stadig aktiv
Ejer
09.09.2010 - 05.09.2019
Reel ejer
14.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,6% -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Teddy Halse Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Halse Holding ApS (49,6% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 3.802' DKK. Igennem holdingselskabet Halse Holding ApS har Teddy derfor også ejerandele i HANSENS V.V.S. ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Teddy Halse Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor HANSENS V.V.S. ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.040' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor HANSENS V.V.S. ApS kunne offentliggøre et underskud på 291' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 826' DKK (HANSENS V.V.S. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.866' DKK (HANSENS V.V.S. ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.606' DKK (HANSEN & SØNNER SVENDEBREVET 6 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Teddy' netværk er Børge Peter Halse Hansen.