Palle Peter Halse Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Brødrene Hansen VVS (Ejer) |
Største overskud: | 1.040' DKK HANSENS V.V.S. ApS (2016-17) |
Største underskud: | -291' DKK HANSENS V.V.S. ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.866' DKK HANSENS V.V.S. ApS (2023-24) |
Største gæld: | 5.440' DKK HANSENS V.V.S. ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos HANSENS V.V.S. ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af HANSENS V.V.S. ApS (21 år 9 måneder) |
Det startede i 2000 ved Brødrene Hansen VVS i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Teddy Halse Hansen at Palle Peter Halse Hansen stiftede Brødrene Hansen VVS den dag i september 2000. Rollen som Ejer og Stifter bestred Palle i 3 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANSEN & SØNNER SVENDEBREVET 6 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Halse Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HANSENS V.V.S. ApS
Via Halse Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HANSEN & SØNNER SVENDEBREVET 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2007 -
Halse Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2019
Tidslinje (9)
-
HANSENS V.V.S. ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019 -
Halse Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019 -
Halse Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.09.2019
Registreringsdato: 05.09.2019
Blå bog (fortsat)
Palle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,6% -
Ejer og Direktør
19.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
09.12.2002 - Stadig aktiv
Ejer
09.09.2010 - 05.09.2019
Reel ejer
14.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,6% -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Palle Peter Halse Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Halse Holding ApS (ejer lige nu 49,6%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 3.802' DKK. Gennem holdingselskabet Halse Holding ApS har Palle derfor også andele i HANSENS V.V.S. ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Palle Peter Halse Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor HANSENS V.V.S. ApS kunne fremvise et overskud på 1.040' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor HANSENS V.V.S. ApS kunne fremvise et underskud på 291' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 826' DKK (HANSENS V.V.S. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.866' DKK (HANSENS V.V.S. ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 1.606' DKK (HANSEN & SØNNER SVENDEBREVET 6 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Børge Peter Halse Hansen.