Lasse Julius Ostermann Zeniak
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TL Diamant v/Lasse Ostermann Zeniak (Stifter) |
Største overskud: | 2.169' DKK CPH Construction A/S (2023) |
Største underskud: | -9.067' DKK CPH Construction A/S (2021) |
Største egenkapital: | 14.604' DKK CPH Construction A/S (2018-19) |
Største gæld: | 30.976' DKK CPH Construction A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CPH Construction A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af TL Diamant v/Lasse Ostermann Zeniak (24 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 hos TL Diamant v/Lasse Ostermann Zeniak (tidligere Combi-Byg v/Lasse Ostermann) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Lasse Julius Ostermann Zeniak og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Lasse nu bestreddet i 24 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
TL Diamant v/Lasse Ostermann Zeniak
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sønderbygård I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
L. Ostermann Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CL Construction ApS
Via L. Ostermann Holding ApS -
CLS Construction A/S
Via L. Ostermann Holding ApS
Direktørposter (2)
-
L. Ostermann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2018 -
CLS Construction A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
CLS Construction A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2021
Ejendomme (9)
Tidslinje (18)
-
ZET Byg ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
LM Construction ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
ZET Byg ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023
Blå bog (fortsat)
Lasse har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
23.03.2022 - 24.01.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2020 - 24.01.2023
Ejerandel: 100%
Lasse Julius Ostermann Zeniak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L. Ostermann Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -24' DKK. Gennem holdingselskabet L. Ostermann Holding ApS har Lasse derfor også andele i CL Construction ApS (33.34-49.99%) samt CLS Construction A/S (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Lasse Julius Ostermann Zeniak, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ZET Byg ApS kunne fremvise et overskud på 1.091' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LM Construction ApS kunne fremvise et underskud på 2.902' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.169' DKK (CPH Construction A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 217' DKK (CL Construction ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.963' DKK (CPH Construction A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -591' DKK (CL Construction ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Claus Marquard Djurslund Hansen.