Jannick Lehmann
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEHMANN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 28.464' DKK FITNESS ApS (Nu: Bensimon Rossing Ejd. ApS) (2021) |
Største underskud: | -5.801' DKK LEHMANN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 226.206' DKK FITNESS ApS (Nu: Bensimon Rossing Ejd. ApS) (2023) |
Største gæld: | 123.884' DKK FITNESS ApS (Nu: Bensimon Rossing Ejd. ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos VESTERBRONX ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af LEHMANN HOLDING ApS (18 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1998 ved LEHMANN HOLDING ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Jannick Lehmann i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2001.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 25. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LEHMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Fitness - Yoga Club ApS
Via LEHMANN HOLDING ApS -
Spain Boost ApS
Via LEHMANN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LEHMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2014 -
Fitness - Yoga Club ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Fitness - Yoga Club ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Fitness - Yoga Club ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2019
Registreringsdato: 15.08.2019 -
Fitness - Yoga Club ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2017
Registreringsdato: 27.10.2017 -
LEHMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.02.2014
Registreringsdato: 18.02.2014
Blå bog (fortsat)
Jannick har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.10.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
08.01.2015 - 01.11.2023
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Direktør
26.10.2005 - 15.09.2013
Ejer
26.10.2005 - Stadig aktiv
Direktør
18.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.12.2006 - 30.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.12.1998 - 31.07.2001
Bestyrelsesmedlem
31.07.2001 - 25.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Jannick Lehmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LEHMANN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39.295' DKK. Gennem sit holdingselskab LEHMANN HOLDING ApS har Jannick dermed også andele i Fitness - Yoga Club ApS (66.66-89.99%) og Spain Boost ApS (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jannick Lehmann, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor LEHMANN HOLDING ApS landede et overskud på 4.728' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LEHMANN HOLDING ApS landede et underskud på 5.801' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.524' DKK (LEHMANN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 851' DKK (FITNESS ApS (Nu: Bensimon Rossing Ejd. ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 226.206' DKK (FITNESS ApS (Nu: Bensimon Rossing Ejd. ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.975' DKK (Fitness - Yoga Club ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jannick' netværk er Lucas Olander Falkenstrøm.