Jens Hemmingsen Schovsbo
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDISK KOLLEGIUM (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 133.945' DKK ALLERFONDEN (2020-21) |
Største underskud: | -91.547' DKK ALLERFONDEN (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.427.221' DKK ALLERFONDEN (2020-21) |
Største gæld: | 17.408' DKK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG A/S (2022) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jens Schovsbo (24 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1991 hos NORDISK KOLLEGIUM som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Hemmingsen Schovsbo i 11 år 2 måneder, inden stoppet den 29. august 2002.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen almennyttige boligselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 381' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens Schovsbo
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ALLERFONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
VENNERSLUND FAMILIEFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
VENNERSLUND FAMILIEFOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2017
Registreringsdato: 22.05.2017 -
ALLERFONDEN (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2016
Registreringsdato: 11.10.2016
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
31.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
02.11.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.11.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jens Hemmingsen Schovsbo har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos ALLERFONDEN der præsenterede et overskud på 133.945' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos ALLERFONDEN der præsenterede et underskud på 91.547' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 2 måneder fra 1991 til 2002 hos NORDISK KOLLEGIUM.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.215' DKK (JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 58.250' DKK (ALLERFONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.297.707' DKK (ALLERFONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.334' DKK (NORDISK KOLLEGIUM).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Richard Rudolf Sand.