Ian Peter Sode Ellebye
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Ian Ellebye (Ejer) |
Største overskud: | 676' DKK Bornholms Papirlager ApS (2017) |
Største underskud: | -145' DKK Bornholms Papirlager ApS (2019) |
Største egenkapital: | 761' DKK Bornholms Papirlager ApS (2023) |
Største gæld: | 8.522' DKK Bornholms Papirlager ApS (2019) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Bornholms Papirlager ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Chia ApS (6 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2000 hos Ian Ellebye med titlen som Ejer. Ian Peter Sode Ellebye erhvervede virksomheden Ian Ellebye d. 1. august 2000. Ian der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Ian i 4 år 10 måneder, før stoppet d. 30. juni 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kurertjeneste og udbringning af dagblade. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Chia ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bornholms Papirlager ApS
Via Chia ApS -
Ved Lunden 12 ApS
Via Chia ApS
Direktørposter (3)
-
Ved Lunden 12 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023 -
Chia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2017 -
Bornholms Papirlager ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Bornholms Papirlager ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Ved Lunden 12 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Chia ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2017
Registreringsdato: 15.12.2017
Blå bog (fortsat)
Ian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
18.12.2020 - 30.06.2023
Direktør og Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2020 - 31.12.2020
Reel ejer
01.01.2021 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - 30.06.2023
Direktør og Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.08.2000 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ian Peter Sode Ellebye er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Chia ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 377' DKK. Igennem holdingselskabet Chia ApS har Ian derfor også ejerandele i Bornholms Papirlager ApS (100%) samt Ved Lunden 12 ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ian Peter Sode Ellebye, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Bornholms Papirlager ApS kunne offentliggøre et overskud på 512' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Chia ApS kunne offentliggøre et underskud på 23' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 512' DKK (Bornholms Papirlager ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 761' DKK (Bornholms Papirlager ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 153' DKK (Ved Lunden 12 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ian' netværk er Chanette Dam-Jensen Ellebye.