Gabriel Hvidesten Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Capega I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden Parkgaarden (6 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2000 ved Capega I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Peter Holst Olsen at Gabriel Hvidesten Rasmussen stiftede Capega I/S den dag i august 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Gabriel i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen den 8. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. december 2004.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Sitka-Denmark I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
Sitka-Denmark I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2013
Registreringsdato: 01.04.2013 -
Capega I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2004
Registreringsdato: 08.12.2004
Blå bog (fortsat)
Gabriel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - 31.08.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.08.2000 - 08.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Gabriel' netværk er Thomas Mikael Petersen.