Glenn Hvid
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dark Catering v/Glenn Nielsen og Nicholas Dark (Ejer) |
Største overskud: | 881' DKK Cph Cars Repair ApS (2019-20) |
Største underskud: | -344' DKK HARESKOV FINANCE MANAGEMENT ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.241' DKK HARESKOV FINANCE MANAGEMENT ApS (2022) |
Største gæld: | 1.068' DKK HARESKOV FINANCE MANAGEMENT ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Cph Cars Repair ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af CPH - Cars v/Glenn Hvid Ulrich (14 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2000 ved Dark Catering v/Glenn Nielsen og Nicholas Dark i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Nicholas Charles Dark at Glenn Hvid stiftede Dark Catering v/Glenn Nielsen og Nicholas Dark den dag i juni 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Glenn i 1 år, før fratrædelsen den 30. juni 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen catering og diner transportable. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CPH - Cars v/Glenn Hvid Ulrich
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HARESKOV FINANCE MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Hvid-Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Cph Cars ApS
Via Hvid-Holding ApS
Direktørposter (3)
-
HARESKOV FINANCE MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2018 -
Hvid-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2019 -
Cph Cars ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2021
Tidslinje (12)
-
Cph Cars Repair ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Cph Cars ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021 -
Cph Cars Repair ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.07.2019
Registreringsdato: 26.07.2019
Blå bog (fortsat)
Glenn har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
26.07.2019 - 12.09.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
07.05.2013 - 23.11.2018
Ejer
07.05.2013 - Stadig aktiv
Direktør
26.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Glenn Hvid er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hvid-Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 285' DKK. Gennem sit holdingselskab Hvid-Holding ApS har Glenn dermed også andele i Cph Cars ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Glenn Hvid, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Cph Cars Repair ApS landede et overskud på 881' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HARESKOV FINANCE MANAGEMENT ApS landede et underskud på 344' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 68' DKK (Hvid-Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 344' DKK (HARESKOV FINANCE MANAGEMENT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.921' DKK (HARESKOV FINANCE MANAGEMENT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -54' DKK (Cph Cars Repair ApS).
En af de forbindelser som går igen i Glenn' netværk er Søren Ditlev Ploug.