Lars Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | Børnepasning Krogagervej v/Lars Thomsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.499' DKK L.T. LEGETØJ 1 ApS (2015) |
Største underskud: | -724' DKK Click'n Tile ApS (2021) |
Største egenkapital: | 6.898' DKK L.T. LEGETØJ 1 ApS (2015) |
Største gæld: | 1.119' DKK Click'n Tile ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Click'n Tile ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af L.T. LEGETØJ 1 ApS (7 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 i Børnepasning Krogagervej v/Lars Thomsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Thomsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lars i 11 måneder, inden stoppet d. 1. august 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. august 2001.
Direktørposter (2)
-
Click'n Tile ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2017 -
IRL af 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Click'n Tile IVS (Nu: Click'n Tile ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.04.2019
Registreringsdato: 10.04.2019 -
IRL af 2019 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.04.2019
Registreringsdato: 10.04.2019 -
Click'n Tile IVS (Nu: Click'n Tile ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.09.2017
Registreringsdato: 22.09.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
22.09.2017 - 09.04.2019
Ejer
22.09.2017 - 10.04.2019
Direktør
22.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.04.2019 - 23.06.2019
Reel ejer
24.06.2019 - 20.08.2019
Reel ejer
21.08.2019 - 09.09.2021
Reel ejer
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Ejer
23.03.2009 - 11.11.2016
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 01.08.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Thomsen er desuden indehaver af holdingselskabet IRL af 2019 ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet IRL af 2019 ApS ejes der også andele i Click'n Tile ApS (90-99.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Thomsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor L.T. LEGETØJ 1 ApS fremviste et overskud på 1.499' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Click'n Tile ApS fremviste et underskud på 724' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3' DKK (IRL af 2019 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 147' DKK (Click'n Tile ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (IRL af 2019 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -500' DKK (Click'n Tile ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Susanne Rørbye Thomsen.