Heine René Egelund
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2022 (2 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sommelierkurser.dk (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sommelierkurser.dk (2 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2022 i Sommelierkurser.dk med titlen som Ejer. Heine René Egelund erhvervede virksomheden Sommelierkurser.dk d. 25. februar 2022. Heine har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer har Heine nu bestreddet i 2 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden undervisning i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sommelierkurser.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Dansk Sommelier Forening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.09.2022
Tidslinje (4)
-
Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen
Fratrådt som repræsentantDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023 -
Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen
Tilknyttet som repræsentantDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022 -
Dansk Sommelier Forening
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.09.2022
Registreringsdato: 07.09.2022
Blå bog (fortsat)
Heine har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
25.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
05.12.2022 - 20.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab