Rikke Søholm Bønnelykke Eir
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1990 (33 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RIKKEDESIGN 90 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 393' DKK FRB Skrædderi ApS (2023) |
Største underskud: | -320' DKK RIC DENMARK ApS (Nu: Charlady Service ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 21' DKK Eir Bønnelykke Holding IVS (Nu: Eir Bønnelykke Holding ApS) (2020) |
Største gæld: | 1.305' DKK RIC DENMARK ApS (Nu: Charlady Service ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos FRB Skrædderi ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Charlady Service ApS (12 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1990 hos RIKKEDESIGN 90 ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Rikke Søholm Bønnelykke Eir i 4 år 9 måneder, inden stoppet den 11. juli 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. juli 1995.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FRB Skrædderi ApS
Ejerandel: 100% -
Eir Bønnelykke Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Eir Bønnelykke Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2019 -
FRB Skrædderi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
RIC DENMARK ApS (Nu: Charlady Service ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
RIC DENMARK ApS (Nu: Charlady Service ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Eir Bønnelykke Holding IVS (Nu: Eir Bønnelykke Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.03.2019
Registreringsdato: 04.03.2019
Blå bog (fortsat)
Rikke har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
03.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.04.2011 - 14.12.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.09.2009 - 28.04.2017
Direktør
22.10.2009 - 08.02.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2000 - 31.07.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rikke Søholm Bønnelykke Eir er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Eir Bønnelykke Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -11' DKK. Igennem sit holdingselskab Eir Bønnelykke Holding ApS har Rikke dermed også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Rikke Søholm Bønnelykke Eir, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FRB Skrædderi ApS fremviste et overskud på 393' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor RIC DENMARK ApS (Nu: Charlady Service ApS) fremviste et underskud på 320' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 393' DKK (FRB Skrædderi ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20' DKK (Eir Bønnelykke Holding IVS (Nu: Eir Bønnelykke Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -11' DKK (Eir Bønnelykke Holding IVS (Nu: Eir Bønnelykke Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -51' DKK (FRB Skrædderi ApS).