Bente Birk
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BB Handel v/Bente Birk (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af BB Handel v/Bente Birk (24 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2000 ved BB Handel v/Bente Birk (tidligere Vestbyens Grotte v/Bente Birk) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bente Birk og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Bente nu bestreddet i 24 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BB Handel v/Bente Birk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Tingvejens Ny Handelscenter I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (14)
-
Tingvejens Ny Handelscenter IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.06.2020
Registreringsdato: 22.06.2020 -
Tingvejens Ny Handelscenter I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2019
Registreringsdato: 09.09.2019 -
Tingvejens Ny Handelscenter IVS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2019
Registreringsdato: 22.08.2019
Blå bog (fortsat)
Bente har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
03.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
01.05.2018 - 22.06.2020
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.07.2017 - 15.05.2019
Ejerandel: 25% -
Direktør
01.08.2012 - 02.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Dann Johansen.