Niels Bech
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PETER SKAFTE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.003.623' DKK Equinor Refining Denmark A/S (Nu: Kalundborg Refinery A/S) (2017) |
Største underskud: | -1.566.090' DKK Equinor Refining Denmark A/S (Nu: Kalundborg Refinery A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 3.954.933' DKK Equinor Refining Denmark A/S (Nu: Kalundborg Refinery A/S) (2016) |
Største gæld: | 4.037.816' DKK Equinor Refining Denmark A/S (Nu: Kalundborg Refinery A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 383 årsværk hos Equinor Refining Denmark A/S (Nu: Kalundborg Refinery A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PETER SKAFTE ApS (18 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2000 i PETER SKAFTE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels Bech i 18 år 8 måneder, inden stoppet d. 28. januar 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 5.236' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Kalundborg Refinery A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
PETER SKAFTE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.01.2019
Registreringsdato: 28.01.2019 -
Equinor Refining Denmark A/S (Nu: Kalundborg Refinery A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2018
Registreringsdato: 22.06.2018 -
SADOLIN TRADE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2002
Registreringsdato: 06.12.2002
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.05.2019 - 20.05.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2000 - 28.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2002 - 06.12.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Bech har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i Equinor Refining Denmark A/S (Nu: Kalundborg Refinery A/S) der præsenterede et overskud på 827.841' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Equinor Refining Denmark A/S (Nu: Kalundborg Refinery A/S) der præsenterede et underskud på 1.566.090' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 8 måneder fra 2000 til 2019 hos PETER SKAFTE ApS.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Claus Navntoft.