Jens Kjærulf Ruhnau
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYRLÆGE JENS RUHNAU ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.811' DKK JENS RUHNAU HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -461' DKK PROPCO AF 24.JANUAR 2014 ApS (Nu: MV 99 ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 9.669' DKK JENS RUHNAU HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 5.052' DKK Tanddyreklinikken ApS (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Tanddyreklinikken ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MV 99 ApS (10 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2003 hos DYRLÆGE JENS RUHNAU ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jens Kjærulf Ruhnau i 10 år 6 måneder, før stoppet d. 24. januar 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. januar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS RUHNAU HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MV 99 ApS
Via JENS RUHNAU HOLDING ApS -
Tanddyreklinikken ApS
Via JENS RUHNAU HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MV 99 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2014 -
JENS RUHNAU HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2014 -
Tanddyreklinikken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
JENS RUHNAU HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
JENS RUHNAU HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
Learn4Vet v/Jens kjærulf Ruhnau (Nu: Learn4Vet v/Jens Kjærulf Ruhnau) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
16.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via JENS RUHNAU HOLDING ApS -
Direktør
24.01.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.01.2014 - 30.11.2020
Direktør
29.01.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
12.02.2014 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.2014 - 27.08.2018
Bestyrelsesmedlem
06.02.2014 - 27.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Kjærulf Ruhnau er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS RUHNAU HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.669' DKK. Gennem holdingselskabet JENS RUHNAU HOLDING ApS har Jens derfor også andele i MV 99 ApS (100%) samt Tanddyreklinikken ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Kjærulf Ruhnau, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor JENS RUHNAU HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 3.811' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor PROPCO AF 24.JANUAR 2014 ApS (Nu: MV 99 ApS) kunne fremvise et underskud på 461' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.424' DKK (Tanddyreklinikken ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.669' DKK (JENS RUHNAU HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 62' DKK (PROPCO AF 24.JANUAR 2014 ApS (Nu: MV 99 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Lene Elisabeth Ruhnau.