Henning Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Virksomhedsmægleren I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Direktør af ANIMALS ApS (2 år 5 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2000 ved Virksomhedsmægleren I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Henrik Marchholdt Mikkelsen at Henning Hansen stiftede Virksomhedsmægleren I/S den dag i december 2000. Rollen som Ejer og Stifter bestred Henning i 2 måneder, før stoppet den 28. februar 2001.
Virksomheden opererede indenfor agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. februar 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gårdbutikken af 01.05.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Gårdbutikken af 01.05.2024 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
ANIMALS ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2012
Registreringsdato: 11.09.2012 -
ANIMALS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2010
Registreringsdato: 01.04.2010
Blå bog (fortsat)
Henning har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2010 - 11.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.01.2006 - 10.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.09.2002 - 14.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2000 - 28.02.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager